经绍兴市委研究,决定将拟提拔任用或转重要岗位的倪森林等17名同志予以公示,征求广大干部、群众的意见。现就有关事项通告如下:
1.反映问题的方式
在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向市委组织部反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2.要求
反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间
从8月16日起到8月21日止。
4.公示联系处室和受理电话
联系处室:绍兴市委组织部干部监督室。
举报电话:0575-12380。
举报网站:www.zjsx12380.gov.cn
中共绍兴市委组织部
2015年8月16日
任前公示名单:
倪森林,现任绍兴市政协办公室副主任,拟提名为绍兴市政协常委、副秘书长、办公室主任人选。
男,汉族,1973年1月出生,浙江诸暨人,1993年8月加入中国共产党,1991年8月参加工作,省委党校研究生学历。曾任诸暨市委政研室副主任、办公室副主任,绍兴市委办公室秘书处副处长、综合三处处长,市委宣传部调研室主任,市委组织部干部监督室主任等职。
张壮雄,现任绍兴市委组织部副部长,拟任绍兴市委新经济与新社会组织工作委员会书记。
男,汉族,1975年5月出生,浙江诸暨人,1997年10月加入中国共产党,1996年8月参加工作,中央党校大学学历。曾任诸暨市店口镇党委副书记、纪委书记、镇长、党委书记,诸暨市委常委、店口镇党委书记等职。
何学松,现任绍兴市市场监督管理局副局长、党委委员,拟任绍兴市委政法委员会副书记,市委维护稳定工作领导小组办公室主任(正局长级)。
男,汉族,1963年3月出生,浙江绍兴人,1986年1月加入中国共产党,1980年10月参加工作,省委党校研究生学历。曾任绍兴市政府办公室农经科副科长、农经处处长,市便民服务中心副主任、党委委员、党委副书记,市工商行政管理局副局长、党委委员等职。
谢志根,现任绍兴市二轻集团公司副经理、党委副书记(主持工作)、纪委书记,拟任绍兴市二轻集团公司经理、党委书记。
男,汉族,1965年7月出生,浙江绍兴人,1987年3月加入中国共产党,1984年9月参加工作,省委党校大学学历。曾任浙江车灯厂副厂长,绍兴市二轻总公司政治处副主任、团工委书记,市二轻集团公司综合办公室主任、党委委员、经理助理、纪委书记等职。
丁生产,现任绍兴市柯桥区委常委、常务副区长,拟任绍兴市交通投资集团公司董事长、党委书记。
男,汉族,1963年6月出生,浙江绍兴人,1985年9月加入中国共产党,1985年1月参加工作,省委党校大学学历。曾任绍兴县湖塘镇党委委员、副镇长、党委副书记、镇长,安昌镇党委副书记、镇长,福全镇党委书记、人大主席,县计经委主任、党工委书记,县发展计划局局长、发展计划局(粮食局)党工委书记、发展计划局党组书记,县环保局局长、党工委书记,县委办公室主任,柯桥经济开发区管委会主任、党工委副书记、书记,齐贤镇党委书记,兼轻纺城服装服饰市场建管委主任,绍兴县副县长、县委常委、常务副县长等职务。
戚乐安,现任绍兴震元健康产业集团公司副总经理、党委副书记,拟任绍兴震元健康产业集团公司总经理。
男,汉族,1963年2月出生,浙江绍兴人,1985年4月加入中国共产党,1980年12月参加工作,省委党校研究生学历。曾任绍兴市经济体制改革委员会工交科副科长、工交处处长,绍兴震元(集团)国有资本投资有限公司副总经理、党委副书记,市旅游集团公司副总经理、党委委员等职。
孙建焕,现任绍兴市农业局副局长、党委委员,拟任绍兴市农业局党委副书记。
男,汉族,1973年12月出生,浙江绍兴人,1995年7月加入中国共产党,1993年8月参加工作,省委党校研究生学历。曾任绍兴县卫生局副局长,王坛镇党委副书记、镇长,华舍街道党工委副书记、办事处主任,陶堰镇党委书记等职。
盛夏锋,现任绍兴市精神文明建设委员会办公室副主任、市委宣传部部务会议成员,拟任绍兴市旅游委员会副主任、党委副书记。
男,汉族,1977年4月出生,浙江新昌人,1998年12月加入中国共产党,2000年8月参加工作,大学学历,公共管理硕士。曾任绍兴文理学院越文化研究院办公室副主任,党委、校长办公室接待科科长,校地合作委员会办公室副主任(正科长级),上虞区(市)副区(市)长,浙江省环保厅污染物排放总量控制处副处长(挂职)等职。
邵永明,现任绍兴市委组织部副部级组织员、组织处处长,拟任绍兴市委新经济与新社会组织工作委员会副书记。
男,汉族,1971年9月出生,浙江临安人,1999年3月加入中国共产党,1991年8月参加工作,中央党校大学学历,品质管理硕士。曾任嵊州市委组织部部务会议成员,市委办公室副主任,黄泽镇党委副书记、镇长,嵊州市委组织部副部长(正科长级),甘霖镇党委书记等职。
茹福军,现任绍兴市委宣传部部务会议成员、办公室主任,拟任绍兴市精神文明建设委员会办公室副主任。
男,汉族,1971年9月出生,浙江嵊州人,1995年6月加入中国共产党,1996年8月参加工作,在职大学学历。曾任绍兴文理学院工会办公室副主任,绍兴市文化体育局办公室副主任、政治处副主任、监察室副主任,市文化广电新闻出版局办公室副主任,市委宣传部文化事业发展处副处长,市文明办未成年人思想道德建设工作处处长,市委宣传部文化事业发展处处长等职。
胡蓉,现任绍兴市机构编制委员会办公室监督检查处处长,拟任绍兴市机构编制委员会办公室副主任。
女,汉族,1970年7月出生,浙江绍兴人,1998年12月加入中国共产党,1991年11月参加工作,中央党校大学学历。曾任绍兴市统计局办公室副主任,市委组织部组织处副处长等职。
许浩翔,现任绍兴市政府办公室政治处处长,拟任绍兴市政府办公室副主任。
男,汉族,1969年9月出生,浙江绍兴人,1998年6月加入中国共产党,1988年7月参加工作,在职大学学历。曾任绍兴市委、市政府接待处副主任,接待办副主任,市政府办公室行政处处长等职。
夏文武,现任绍兴市发展和改革委员会规划与环资地区处处长,拟任绍兴市发展和改革委员会重大项目稽察特派员(副局长级)。
男,汉族,1969年11月出生,安徽寿县人,1991年5月加入中国共产党,1992年6月参加工作,大学学历,公共管理硕士。曾任绍兴市发展计划委员会国民经济综合处副处长,诸暨市牌头镇党委副书记(挂职),市发展计划委员会规划与地区发展处副处长,市发展计划委员会规划与地区发展处副处长、处长,规划与环资地区处处长兼国民经济综合处处长等职。
陈剑峰,现任绍兴市就业管理服务局局长,拟任绍兴市人力资源和社会保障局副局长。
男,汉族,1968年11月出生,浙江上虞人,1997年12月加入中国共产党,1991年8月参加工作,大学学历,工商管理硕士。曾任绍兴市人才服务中心主任助理、市场信息部部长、副主任、主任,市人才市场管理办公室主任等职。
孙彦,现任绍兴高新区皋埠镇党委书记,拟任绍兴市安全生产监督管理局副局长。
男,汉族,1973年6月出生,浙江诸暨人,1997年3月加入中国共产党,1995年8月参加工作,大学学历,工商管理硕士。曾任绍兴市越城区委组织部部务会议成员,皋埠镇党委副书记,越城区委组织部副部长,皋埠镇党委副书记、镇长、党委书记,兼绍兴生态产业园管委会副主任、主任、党工委副书记,吼山风景区管委会主任、党工委副书记等职。
赵迪明,现任绍兴市政府驻北京联络处办公室主任,拟任绍兴市政府驻北京联络处副主任。
男,汉族,1977年12月出生,浙江上虞人,1999年5月加入中国共产党,1996年8月参加工作,省委党校研究生学历。曾任上虞市道墟镇副镇长等职。
秦静江,现任绍兴市政府驻上海联络处办公室主任,拟任绍兴市政府驻上海联络处副主任。
男,汉族,1962年7月出生,浙江绍兴人,1983年2月加入中国共产党,1978年1月参加工作,中央党校大学学历。曾任绍兴市政府驻上海联络处办公室负责人等职。
凡注有"浙江在线绍兴"或电头为"浙江在线绍兴"的稿件,均为浙江在线绍兴独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线绍兴",并保留"浙江在线绍兴"的电头。
网络违法犯罪举报网站 | 12321网络不良与垃圾信息举报受理中心 | 12300电信用户申诉受理中心 | 12318全国文化市场举报网站
增值电信业务经营许可证:浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务:浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号 短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
本站部分内容来源于网络,若有侵权之处,请联系管理员。凡标为原创的文章,未经许可不得随意转载或引用。